17*53+17*47-92000:(46*17-46*7)=
23*67+23*33-76000:(38*36-38*24)=
Пожалуйста прошу !


901+799-92000:460=1700-200=1500

1541+759-76000:456=2300-166=2134

Оцени ответ

Загрузить картинку
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Математика.

Найти другие ответы

ПОИСК ПО САЙТУ



ПРЕДМЕТЫ

Показать ещё